Sindaco | Periodo in carica | Note |
Pacifico CAROTTI | dal 30/08/1944 al 05/04/1946 dal 06/04/1946 al 06/08/1956 |
nominato dal C.L.N. |
Raimondo TURCO | dal 05/10/1956 al 24/02/1957 | commissario prefettizio |
Eros MENNA | dal 25/02/1957 al 07/01/1958 | commissario straordinario |
Adriano MONARCA | dal 01/08/1958 al 02/02/1961 | commissario straordinario |
Gaetano CONIGLI | dal 03/02/1961 al 01/08/1962 | |
Alberto BORIONI | dal 02/08/1962 al 12/01/1965 | |
Sergio BARTOLINI | dal 13/01/1965 al 22/12/1966 | |
Alberto BORIONI | dal 23/12/1966 al 02/08/1970 | |
Enrico CIUFFOLOTTI | dal 03/08/1970 al 21/04/1971 | |
Pietro POLITI | dal 22/04/1971 al 17/05/1971 | Assessore anziano facente funzioni di Sindaco |
Vittorio MASSACCESI | dal 18/05/1971 al 16/07/1975 | |
Aroldo CASCIA | dal 17/07/1975 al 11/05/1983 | |
Gabriele FAVA | dal 12/05/1983 al 10/04/1988 | |
Ernesto GIROLIMINI | dal 11/04/1988 al 14/02/1994 | |
Abramo BARILLARI | dal 15/02/1994 al 15/06/1994 | commissario straordinario |
Marco POLITA | dal 16/06/1994 al 27/05/2002 | |
Fabiano BELCECCHI | dal 28/05/2002 al 21/05/2012 | |
Massimo BACCI | dal 22/05/2012 al 22/05/2022 | |
Lorenzo FIORDELMONDO | dal 26/06/2022 IN CARICA |